2005-08-05: Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Geschäftsführerin: Brück, Anne, St. Ingbert, *23.09.1959, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Brück, Matthias, Diplom Kaufmann, Mandelbachtal, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2005-09-05: Die Gesellschafterversammlung vom 29.08.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 3 (Stammkapital), 4 (Geschäftsjahr) und 20 (Bekanntmachungen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals zunächst um 500,00 EUR auf 52.500,00 EUR und sodann aus Gesellschaftsmitteln eine weitere Erhöhung um weitere 947.500,00 EUR auf 1.000.000,00 EUR beschlossen. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nunmehr im elektronischen Bundesanzeiger.
2015-03-30: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Sauskojus, Kay Rolf, Nürnberg, *17.09.1981.
2016-05-09: Prokura erloschen: Sauskojus, Kay Rolf, Nürnberg, *17.09.1981.
2016-09-21: Nicht mehr Geschäftsführerin: Brück, Anne, St. Ingbert, *23.09.1959. Nicht mehr Geschäftsführer: Brück, Matthias, Diplom Kaufmann, Mandelbachtal.
2017-05-03: Bestellt als Geschäftsführer: Strotmann, Gerrit, Weiskirchen, *22.01.1967, einzelvertretungsberechtigt.
2017-06-13: Nicht mehr Geschäftsführer: Strotmann, Gerrit, Weiskirchen, *22.01.1967.
2021-01-05: Bestellt als Geschäftsführer: Bohn, Timo, Kleinblittersdorf, *20.11.1981.