2009-09-30: Sitz der Firma: Bremerhaven. Geschäftsanschrift: Stresemannstr. 319, 27580 Bremerhaven. Vorstand: Geschäftsführer: 3. Bobrink, Oliver, *01.09.1968, Bremen, mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen. Prokura: 1. Intemann, Rolf, *15.11.1957, Gyhum-Nartum, Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer..
2021-09-29: Prokura: Nicht mehr Prokurist: Intemann, Rolf; Baitz, Stephan, *16.01.1974, Bremerhaven; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer; Pilgram, Thomas, *13.02.1981, Geestland; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer