2010-10-05: (Gegenstand: Der An- und Verkauf sowie die Vermittlung von Baustoffen und die geotechnische Erkundung des Baugrundes, die Bestimmung bodenmechanischer Kennwerte im Labor, die Durchführung geotechnischer Berechnungen sowie die Erstellung von geotechnischen Stellungnahmen und Gutachten sowie aller diesem Zweck förderlichen Maßnahmen und Rechtsgeschäfte). Kommanditgesellschaft. Sitz der Firma: Kiel. Geschäftsanschrift: Gravensteiner Straße 60, 24159 Kiel. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt die Gesellschaft allein. Persönlich haftende Gesellschafter: 1. Boden, Michael, *04.03.1952, Kiel; 2. Lipka, Klaus, *20.06.1960, Windeby. Prokura: Sindram, Ivo, *07.03.1977, Schwedeneck; Einzelprokura..
2016-12-20: Name der Firma: Boden & Lipka Ingenieur-Geologisches Büro KG; Geschäftsanschrift: Eichhofstraße 38, 24116 Kiel; Rechtsform: Die Firma ist geändert.
2019-03-13: Inhaber: Nicht mehr Persönlich haftender Gesellschafter: 1. Boden, Michael
2019-08-02: Prokura: Änderung zu Nr. 1: Wohnort geändert; Sindram, Ivo, *07.03.1977, Kiel; Einzelprokura