2014-05-12: Bestellt als Geschäftsführerin: Flor- Spuri, Anne, Bad Nauheim, *13.03.1958, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Flor-Spuri, Anne, Kauffrau, Bad Nauheim.
2019-02-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Flor, Otto, Kaufmann, Bad Nauheim, *24.10.1928.