2007-10-30: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hensel, Boris, Niederfischbach, *18.04.1966; Herr, Ralf, Burbach, *21.05.1969.
2016-06-23: Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis und Wohnortwechsel Geschäftsführer: John, Andreas, Düsseldorf, *03.12.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-10-27: Die Gesellschafterversammlung vom 24.10.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 14 (Jahresabschluß, Gewinnverwendung) durch Hinzufügen eines Absatzes IV. beschlossen.
2018-04-10: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Steinfort, Andreas, Neuss, *23.12.1982.
2020-08-14: Die Gesellschafterversammlung vom 28.07.2020 hat den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei insbesondere den Unternehmensgegenstand und -redaktionell- die allgemeine Vertretungsregelung geändert. a) Erbringung von a. Dienstleistungen im Zusammenhang mit nachhaltigen Wärmekonzepten, Contractinglösungen und anderen Energieeffizienzmaßnahmen in Gebäuden, Quartieren und Stadtteilen, b. Ingenieurleistungen für technische Gebäudeausrüstungen aller Art sowie c. Ingenieurleistungen für Anlagen der Energieerzeugung und -verteilung. b) Durchführung von a. technischen Controlling- und Systemanalysen im Kontext mit technischen Gebäudeausrüstungen, b. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und -berechnungen, c) Überprüfung von Betriebskostenberechnungen, d) Übernahme der Bauleitung in Bezug auf die Realisierung konkreter technischer Gebäudeausrüstungen sowie e) objektspezifische Energieberatung aller Art. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.