2014-02-18: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 28.01.2014 und 07.02.2014. Geschäftsanschrift: Vordersteig 43, 76275 Ettlingen . Gegenstand: Die Beratung von Unternehmen bei der Suche und Auswahl von Führungskräften und Spezialisten sowie die Beratung in Managementfragen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Späth, Dominic Bernd, Hannover, *21.06.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-07-29: Die Gesellschafterversammlung vom 16.07.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Firma geändert; nun: Späth-Content-GmbH.
2017-01-04: Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 sowie § 5 (Stammkapital), die Einfügung eines § 11 (Ergebnisverwendung) und die Umnummerierung der §§ 11 bis 13 in §§ 12 bis 14 beschlossen. Firma geändert; nun: Späth Boje GmbH. Sitz verlegt; nun: Karlsruhe. Neue Geschäftsanschrift: Klauprechtstraße 33, 76137 Karlsruhe. Bestellt als Geschäftsführer: Boje, Reiner Julius, Schriesheim, *29.03.1958, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-07-06: Die Gesellschafterversammlung vom 22.06.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Sitz verlegt; nun: Ettlingen. Neue Geschäftsanschrift: Am Erlengraben 2, 76275 Ettlingen.