2006-08-21: NCC Deutschland GmbH, Fürstenwalde/Spree(Bahnhofstraße 1, 15517 Fürstenwalde/Spree). Prokura: Helterhoff, Sabine, *06.10.1962, Blankenfelde; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen; mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; Klinger, Gerd, *08.03.1949, Diensdorf-Radlow OT Diensdorf; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen; mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken.
2006-10-27: NCC Deutschland GmbH, Fürstenwalde/Spree(Bahnhofstraße 1, 15517 Fürstenwalde/Spree). Der mit der NCC GmbH & Co. Deutsche Holding KG, Fürstenwalde/Spree bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 18.12.2001 ist aufgrund der Verschmelzung der NCC GmbH & Co. Deutsche Holding KG, Fürstenwalde/Spree mit der NCC GmbH, Fürstenwalde/Spree (Amtsgericht Frankfurt (Oder), HRB 7808) und der Verschmelzung der NCC GmbH, Fürstenwalde/Spree mit der NCC Deutschland GmbH, Fürstenwalde/Spree zum 04.05.2006 beendet. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Der andere Vertragsteil hat den Gläubigern dieses Rechtsträgers, dessen Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung dieses Vertrages in das Handelsregister nach § 10 des Handelsgesetzbuches als bekannt gemacht gilt, Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2007-04-23: NCC Deutschland GmbH, Fürstenwalde/Spree(Am Bahnhof 1, 15517 Fürstenwalde/Spree). Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Bauer, Klaus.
2008-10-02: NCC Deutschland GmbH, Fürstenwalde/Spree(Am Bahnhof 1, 15517 Fürstenwalde/Spree). Geschäftsführer: 3. Fohrenkamm, Andreas, *15.01.1962, Fürstenwalde/Spree; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen. Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Fohrenkamm, Andreas.
2008-10-24: NCC Deutschland GmbH, Fürstenwalde/Spree(Am Bahnhof 1, 15517 Fürstenwalde/Spree). Prokura: Nicht mehr Prokurist: 4. Reuter, Hans; Nicht mehr Prokurist: 5. Lado Liñares, Alfonso; Nicht mehr Prokurist: 7. Klinger, Gerd.
2009-03-27: NCC Deutschland GmbH, Fürstenwalde/SpreeAm Bahnhof 1, 15517 Fürstenwalde/Spree. Prokura: 8. Alisch, Kathrin, *15.06.1964, Langewahl; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen; 9. Bjurling, Tobias, *28.01.1972, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen.
2011-05-30: NCC Deutschland GmbH, Fürstenwalde/Spree, Am Bahnhof 1, 15517 Fürstenwalde/Spree. Die Gesellschaft hat eine neue Liste des Aufsichtsrates gem. § 52 GmbHG eingereicht.
2011-09-26: NCC Deutschland GmbH, Fürstenwalde/Spree, Am Bahnhof 1, 15517 Fürstenwalde/Spree. Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Lundström, Ingvar Nils Bernhard.
2012-01-27: NCC Deutschland GmbH, Fürstenwalde/Spree, Am Nordstern 1, 15517 Fürstenwalde/Spree. Die neue inländische Geschäftsanschrift lautet wie folgt: Am Nordstern 1, 15517 Fürstenwalde/Spree.
2012-01-27: NCC Deutschland GmbH, Fürstenwalde/Spree, Am Bahnhof 1, 15517 Fürstenwalde/Spree. Prokura: 10. Schulze, Olaf, *13.10.1965, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen.
2012-02-14: NCC Deutschland GmbH, Fürstenwalde/Spree, Am Nordstern 1, 15517 Fürstenwalde/Spree. Prokura: Nicht mehr Prokurist: 9. Bjurling, Tobias.
2012-06-19: HRB 8906 FF: NCC Deutschland GmbH, Fürstenwalde/Spree, Am Nordstern 1, 15517 Fürstenwalde/Spree. Prokura: Nicht mehr Prokurist: 3. Basner, Hans-Jürgen
2012-11-22: Es ist eine Aufsichtsratsliste zum Handelsregister eingereicht worden.
2015-03-26: Die Gesellschaft hat Veränderungen im Aufsichtrat angegzeigt.
2016-01-14: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.12.2015 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 10 Ziffer 10.1 .
2016-05-25: Name der Firma: Bonava Deutschland GmbH; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.05.2016 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 Ziffer 1.1 .
2016-07-07: Rechtsverhaeltnis: Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der NCC Property Development B.V. mit Sitz in Amsterdam, eingetragen im niederländischen Handeslregister unter Nr. 33213877, Geschäftsanschrift Am Nordstern 1, 15517 Fürstenwalde/Spree, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 29.06.2016 zugestimmt hat.
2018-04-27: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 10. Schulze, Olaf; 11.
Boden, Grit, *06.05.1964, Langewahl; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2019-01-12: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Boback, Nils-Olov; Geschäftsführer: 4.
Helterhoff, Sabine, *06.10.1962, Königs Wusterhause OT Kablow; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 6. Helterhoff, Sabine; 12.
Saemann, Stefan, *14.11.1979, Frankfurt ; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2019-05-16: Prokura: 13.
Kallies, Rico, *09.07.1975, Fürstenwalde/Spree; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen; 14.
Schmidt, Anke, *09.04.1972, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2020-05-16: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 8. Alisch, Kathrin
2021-02-12: Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates wurde zum Handelsregister eingereicht.