2015-01-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Kruse, Kampe, Emden, *22.02.1950. Bestellt als Geschäftsführerin: Pohl, Nicole, Moormerland, *15.08.1978, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-05-28: Die Gesellschafterversammlung vom 18.05.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 beschlossen.
2021-03-17: Nicht mehr Geschäftsführerin: Pohl, Nicole, Moormerland, *15.08.1978.
2021-03-30: Bestellt als Geschäftsführer: Kruse, Erika, Emden, *16.05.1948, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.