2007-06-12: Die Gesellschafterversammlung vom 23.01.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff. 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Borges GmbH.
2009-02-17: Geschäftsanschrift: Vor den Specken 12, 30926 Seelze. Bestellt als Geschäftsführer: Borges, Sebastian, Seelze, *16.03.1977, einzelvertretungsberechtigt.
2020-11-10: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Borges, Jens, Seelze, *19.06.1984.