2005-03-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Niebaum, Gerd, Dortmund, *23.10.1948.
2005-04-27: Geschäftsführer: Watzke, Hans Joachim, Marsberg, *21.06.1959, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2005-08-30: Nicht mehr Geschäftsführer: Meier, Michael, Dortmund, *15.11.1949.
2006-03-07: Geschäftsführer: Treß, Thomas Michael, Köln, *31.01.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-03-15: Die Gesellschafterversammlung vom 05.03.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Bekanntmachungen) und § 8 (Beirat) beschlossen.
2010-03-25: Die Gesellschafterversammlung vom 16.03.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Beirat) beschlossen. Geschäftsanschrift: Rheinlanddamm 207 - 209, 44137 Dortmund.
2010-10-11: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Cramer, Carsten, Münster, *23.12.1968.
2014-02-05: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Hockenjos, Christian, Dortmund, *23.05.1963; Knipping, Markus, Dortmund, *31.10.1964.
2014-02-07: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Knipping, Marcus, Dortmund, *31.10.1964.
2018-03-07: Die Gesellschafterversammlung vom 26.02.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 5 , 7 (Bekanntmachungen) und 8 (Beirat) beschlossen. Bestellt als Geschäftsführer: Cramer, Carsten, Münster, *23.12.1968, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Cramer, Carsten, Münster, *23.12.1968.
2018-03-09: Bestellt als Geschäftsführer: Cramer, Carsten, Münster, *23.12.1968, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-05-29: Die Gesellschafterversammlung vom 18.05.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 beschlossen.
2021-01-04: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Stahlschmidt, Mark, Dortmund, *21.05.1978. Prokura erloschen: Knipping, Marcus, Dortmund, *31.10.1964.