2008-10-24: Name der Firma: Both H & S GmbH Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Both, Horst; Geschäftsführer:; 2. Both, Mathias, *25.04.1967, Siebenbäumen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.08.2008 ist § 1 des Gesellschaftsvertrages (Firma, Sitz) geändert worden..
2011-09-09: Sitz der Firma: Geschäftsanschrift:; Dorfstraße 38 a, 23847 Siebenbäumen.
2016-01-04: Sitz der Firma: Sitz/Niederlassung: Kastorf; Geschäftsanschrift: Rapskoppel 1, 23847 Kastorf; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.12.2015 wurde der Sitz der Gesellschaft nach Kastorf verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1.
2020-05-19: Name der Firma: Both HSE GmbH; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.05.2020 wurde der Gesellschaftsvertrag in § 1 geändert.