2017-08-14: Bestellt als Geschäftsführer: Pattke, Karsten, Alfeld, *11.01.1973. Nicht mehr Geschäftsführer: von Flemming, Monika, Alfeld , *26.09.1958; von Flemming, Tanja, Alfeld , *09.01.1970.
2018-09-03: Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen.