2006-06-28: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Marciniak, Michael, Burgbrohl, *30.03.1963.
2006-07-13: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Marciniak, Michael, Burgbrohl, *30.03.1963.
2013-06-04: Die Gesellschaft hat eine geänderte Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Handelsregister Koblenz eingereicht.
2015-06-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Böckler, Werner, Brohl-Lützing, *14.05.1927; Böckler, Thomas, Brohl-Lützing, *24.02.1958. Nach Ergänzung der Personalien weiterhin: Geschäftsführer: Bröhl, Anton Werner, Brohl-Lützing, *23.01.1933.
2015-12-23: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Welteke, Sibylle, Brohl-Lützing, *25.09.1960.
2016-08-30: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.08.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 04.08.2016 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 04.08.2016 mit der M F B Beteiligungs-GmbH mit Sitz in Brohl-Lützing (Amtsgericht Koblenz, HRB 12026) verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme). Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2016-09-28: Bestellt als Geschäftsführer: Kulmus, Bernd, Buxtehude, *31.03.1964, einzelvertretungsberechtigt. weiterhin bestellt als Geschäftsführer: Bröhl, Anton Werner, Brohl-Lützing, *23.01.1933, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-04-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Marciniak, Michael, Burgbrohl, *30.03.1963; Schneider, Thomas, Koblenz, *09.10.1970.
2017-06-30: Prokura erloschen: Welteke, Sibylle, Brohl-Lützing, *25.09.1960. Prokura geändert; nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Fußhöller, Werner, Brohl-Lützing, *23.04.1945; Schleichert, Martin, Brohl-Lützing, *03.06.1972.
2018-08-23: Die Gesellschaft ist aufgrund Eröffnung des Insolvenzverfahrens aufgelöst.
2019-02-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Kulmus, Bernd, Buxtehude, *31.03.1964.