2010-01-21: Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2009 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Barmbeker Straße 4, 22303 Hamburg. Geändert (Vertretung), nun Geschäftsführer: von Schirach, John-Benedikt Christian, Hamburg, *03.07.1962, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Mosch, Ilka, Hamburg, *18.01.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-05-23: Ausgeschieden Geschäftsführer: von Schirach, John-Benedikt Christian, Hamburg, *03.07.1962. Familienname geändert, nun Geschäftsführer: Krüger, Ilka, Hamburg, *18.01.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Küther, Gerrit, Hamburg, *30.10.1970.
2013-02-01: Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2012 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Bestellt Geschäftsführer: Bröker, Martina, Unternehmensberaterin, Hamburg, *01.05.1959, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-01-30: Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2013 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Bröker, Martina, Unternehmensberaterin, Hamburg, *01.05.1959; Dr. Bröker, Elmar, Unternehmensberater, Hamburg, *21.01.1953.