2007-04-02: Die Gesellschafterversammlung vom 01.02.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 2 (Sitz) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Benningen am Neckar.
2007-07-16: Bestellt als Geschäftsführer: Müller, Robert Rudolf, Stuttgart, *25.11.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Reber, Peter, Heilbronn, *18.12.1963.