2006-03-02: Neue Firma: Brabender Messtechnik GmbH & Co.KG. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Brabender Messtechnik Verwaltungsgesellschaft mbH, Duisburg (Duisburg HRB 18029). Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Heinz, Werner.
2006-12-15: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Stratmann, Carsten, Dortmund, *31.08.1964.
2010-10-22: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter: Hantsch, Jeannette Claire-Helen, Oberhausen, *07.09.1975.
2013-01-25: Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin Persönlich haftender Gesellschafter: Brabender Messtechnik Verwaltungsgesellschaft mbH, Duisburg (Amtsgericht Duisburg HRB 18029), mit der Befreiung - auch für ihre Geschäftsführer - von den Beschränkungen des § 181 BGB (Verbot von Insichgeschäften) für Rechtsgeschäfte zwischen der persönlich haftenden Gesellschafterin und der Gesellschaft.
2018-07-04: Änderung zur Geschäftsanschrift: Kulturstr. 73, 47055 Duisburg.