2007-03-23: Die Gesellschafterversammlung vom 6. Februar 2007 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere in § 6 (Geschäftsführung und Vertretung), vorher § 12 und in § 4 (Stammkapital), vorher § 3 beschlossen. Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Nicht mehr Geschäftsführer: Slater, Craig, Wexham/Großbritannien, *13.06.1963. Bestellt zum Geschäftsführer: Scull, Andrew James, Bottesford, Nottinghamshire - Großbritannien, *22.04.1956.
2009-03-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Grüne, Wolf, Kaufmann, Hagen. Bestellt zum Geschäftsführer: Marino, Adelfo, Wetter, *24.07.1966. Prokura geändert, nunmehr: Einzelprokura tmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schulte-Ortbeck, Bernhard, Iserlohn, *14.11.1958. Prokura erloschen: Marino, Adelfo, Wetter, *24.07.1966.
2012-05-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Scull, Andrew James, Bottesford, Nottinghamshire - Großbritannien, *22.04.1956.
2012-06-01: Die Gesellschafterversammlung vom 24.04.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Brand Addition GmbH. Geschäftsanschrift: Heydastraße 13-15, 58093 Hagen.
2012-08-31: Die Gesellschafterversammlung vom 20.07.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsjahr) beschlossen. Mit der H.I.G. Milan German Bidco GmbH mit Sitz in Hagen (Amtsgericht Hagen, HRB 9056) als herrschendem Unternehmen ist am 20.07.2012 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 20.07.2012 zugestimmt.
2012-12-27: Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsjahr) beschlossen.
2014-06-25: Bestellt zum Geschäftsführer: Liba, Daniel, Solingen, *25.08.1975, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-07-15: Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Grüne, Jan, Hagen, *01.02.1982.
2016-03-07: Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Sobiech, Alexander, Tönisvorst, *18.06.1983.