2008-10-15: Brandenburger Liner Geschäftsführungs - GmbH, Landau in der Pfalz (Taubensuhlstraße 6, 76829 Landau/Pfalz). Bestellt als: Geschäftsführer: Dr. Schmeißer, Holger, Bielefeld, *24.04.1946, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-11-03: Brandenburger Liner Geschäftsführungs - GmbH, Landau in der Pfalz (Taubensuhlstraße 6, 76829 Landau/Pfalz). Nicht mehr Geschäftsführer: Allmann, Ludwig, Kaufmann, Silz, *19.12.1948; Noll, Christian, Ilvesheim, *09.06.1959.
2009-05-04: d. Pfalz.Geschäftsanschrift: Taubensuhlstraße 6, 76829 Landau i. d. Pfalz. Nicht mehr Geschäftsführer: Betz, Wilhelm, Kaufmann, Bad Bergzabern, *04.12.1936.
2009-10-01: d. Pfalz.Bestellt als Geschäftsführer: Zinn, Holger Jörgen, Nörten-Hardenberg, *12.03.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-04-01: d. Pfalz.Geschäftsanschrift: Taubensuhlstraße 6, 76829 Landau in der Pfalz. Nicht mehr Geschäftsführer: Brandenburger, Joachim, Kaufmann, Garmisch-Partenkirchen. Bestellt als Geschäftsführer: Brandenburger, Tim, Landau in der Pfalz, *20.02.1984, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Schloder, Michael, Leimen, *19.07.1966.
2010-05-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Schmeißer, Holger, Bielefeld, *24.04.1946.
2011-01-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Zinn, Holger Jörgen, Nörten-Hardenberg, *12.03.1964. Bestellt als Geschäftsführer: Kuchenbaur, Ulrich, Esslingen, *07.10.1957, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-08-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Kuchenbaur, Ulrich, Esslingen, *07.10.1957.
2015-02-24: Bestellt als Geschäftsführer: Schloder, Michael, Landau in der Pfalz, *19.07.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Schloder, Michael, Leimen, *19.07.1966.
2016-03-29: Die Gesellschafterversammlung vom 15.03.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 beschlossen.
2016-06-21: Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Schloder, Michael, Birkweiler, *19.07.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-01-31: Nicht mehr Geschäftsführer: Brandenburger, Tim, Landau in der Pfalz, *20.02.1984.
2018-06-07: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schlegelmilch-Horder, Katrin, Lemberg, *21.05.1977.
2018-06-20: Personendaten berichtigt: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schlegemilch-Horder, Katrin, Lemberg, *21.05.1977.
2021-02-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Schloder, Michael, Birkweiler, *19.07.1966. Bestellt als Geschäftsführer: Buß, Johannes, Hohberg, *13.06.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.