2013-01-07: Bestellt als Geschäftsführer: Degen, Oliver, Waiblingen, *22.12.1974, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-04-03: Die Gesellschafterversammlung vom 29.03.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und § 4 (Geschäftsführung) beschlossen.
2020-01-10: Bestellt als Geschäftsführer: Seestern-Pauly, Christian, Ansbach, *19.02.1976.
2022-05-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Seestern-Pauly, Christian, Ansbach, *19.02.1976.