2015-01-08: Bestellt als Geschäftsführer: Meyer, Christina, Bielefeld, *03.03.1967 einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.Nicht mehr Geschäftsführer: Brandwein, Ursula, Bielefeld, *21.02.1942
2016-05-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Meyer, Christina, Bielefeld, *03.03.1967.
2019-08-19: Geschäftsführer: Meyer, Luca, Bielefeld, *21.01.1994, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.