2012-05-24: Wohnort berichtigt, Geburtsdatum gemäß § 43 HRV ergänzt. Von Amts wegen berichtigend eingetragen für: Geschäftsführer: Kreß, Heribert, Sailauf Eichenberg, *19.09.1943, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Heusinger, Tino, Oschatz ST Fliegerhorst, *19.11.1965. In Folge der Eingemeindung hat sich die Ortsbezeichnung des Sitzes der Gesellschaft geändert. Der Sitz lautet nunmehr Liebschützberg OT Terpitz. Von Amts wegen eingetragen.
2019-01-15: Bestellt: Geschäftsführer: Michael, Mike Oliver, Dresden, *23.05.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-02-13: Prokura erloschen: Heusinger, Tino, Oschatz ST Fliegerhorst, *19.11.1965.
2021-12-09: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Michael, Mike Oliver, Dresden, *23.05.1964. Bestellt: Geschäftsführer: Birkhahn, Bernd, Betzdorf, *22.06.1957; Özdemir, Okan, Goldbach, *27.01.1989, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Keller, Tobias, Riesa, *20.10.1978; Schmidt, Mandy, Oschatz, *24.11.1961.