2012-07-13: Bestellt als Geschäftsführer: Wagner, Günther, Römerberg, *30.04.1948, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-12-11: Die Gesellschafterversammlung vom 07.11.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Beschlussfassung) beschlossen.
2015-01-23: Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 5 (Geschäftsführung und Vertretung), 6 (Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern), 7a (Wahrnehmung der Gesellschafterrechte, Informations- und Kontrollrechte), 8 (Jahresabschluss und Gewinnverwendung) und 12 (Änderungen des Gesellschaftsvertrages) beschlossen. Bestellt als Geschäftsführer: Back, Gerhard, St. Leon-Rot, *24.06.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Braun, Willi, Kaufmann, Neustatdt, *29.08.1938; Wagner, Günther, Römerberg, *30.04.1948.