2007-01-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Würfele, Otto, Holzkaufmann, Baiersbronn.
2007-01-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Würfele, Otto, Holzkaufmann, Baiersbronn.
2017-03-03: Die Gesellschafterversammlung vom 23.02.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital, Einlagen) und in § 7(Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf Euro umgestellt und auf 26.000,00 EUR erhöht. Stammkapital nun: 26.000,00 EUR.
2019-10-18: Die Gesellschafterversammlung vom 01.07.2019 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Berichtigung zur Geschäftsanschrift: Mähderstr. 32, 72270 Baiersbronn. Gegenstand geändert; nun: Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an Industrie- und Handelsunternehmen und anderen Betrieben sowie die Übernahme der Geschäftsführung, Vertretung und Verwaltung für solche Unternehmen, insbesondere die Beteiligung an der Kommanditgesellschaft unter der Firma Braun und Würfele GmbH & Co. mit Sitz in Baiersbronn und an der Kommanditgesellschaft unter der Firma Würfele Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG mit Sitz in Baiersbronn als persönlich haftende Gesellschafterin. Bestellt als Geschäftsführer: Würfele, Johannes, Baiersbronn, *26.09.1986; Würfele, Tilmann, Baiersbronn, *05.01.1991, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.