2006-03-08: Bestellt: Geschäftsführer: Braunbeck, Zita, Karlstein, *05.10.1951, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2006-09-13: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Fähnrich, Hans, Karlstein, *17.05.1943.
2006-09-13: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Fähnrich, Hans, Karlstein, *17.05.1943.
2009-01-14: Die Gesellschafterversammlung vom 19.11.2008 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 19 (Öffentliche Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. Neue Firma: Braunbeck Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Geschäftsanschrift: Hanauer Landstraße 39, 63791 Karlstein.
2017-02-07: Die Gesellschafterversammlung vom 29.12.2016 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 435,41 EUR und die Änderung der §§ 3 , 6 der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 26.000,00 EUR. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Braunbeck, Friedhelm, Karlstein, *02.12.1950. Bestellt: Geschäftsführer: Bergmann, Katrin, Karlstein, *24.06.1979, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Bergmann, Andreas, Karlstein, *03.09.1979, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.