2009-03-18: Geschäftsanschrift: Wallbergstraße 26, 83700 Rottach-Egern. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schörghuber, Stefan, München, *06.07.1961. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Lorenz, Peter, Schliersee, *31.10.1953, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Gerke, Birgitta, Falkenberg, *20.07.1961.
2013-06-26: Die Gesellschafterversammlung vom 07.06.2013 hat die Änderung der §§ 7 (Beirat), 8 (Gesellschafterbeschlüsse, Gesellschafterversammlungen),9 (Veräußerung von Geschäftsanteilen, Vorkaufsrecht) und 12 (Rechtsfolgen des Ausscheidens, Abfindung) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.