2006-12-06: Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr Geschäftsführer: Hassa, Joachim, Beelen, *23.12.1959, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-05-17: Geschäftsanschrift: Am Holzbach 46, 48231 Warendorf.
2012-03-08: Bestellt als Geschäftsführer: Dirk, Ostermann, Oelde, *05.05.1971.
2015-12-28: Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2015 hat den Gesellschaftsvertrag neu gefasst und mit ihr u. a. eine Änderung in § 3 beschlossen. Nach Ändderung des Verftretungsbefugnis: Geschäftsführer: Dirk, Ostermann, Oelde, *05.05.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-12-27: Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 , in § 9 (Gesellschafterversammlung), in § 10 (Gesellschafterbeschlüsse), in § 13 (Gewinnverwendung) und in § 14 (Abtretung und Belastung von Geschäftsanteilen) beschlossen.