2014-08-06: Geschäftsanschrift: Beutlingsallee 45, 49326 Melle . Nicht mehr Geschäftsführer: Bredenstein, Sabine, Melle, *15.08.1962. Bestellt als Geschäftsführer: Bredenstein, Christian, Melle, *03.06.1983, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-07-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Bredenstein, Andreas, Melle, *04.12.1959.