2021-01-27: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Bredlow, Birgit; 2.
Bredlow, Christina, *17.03.1963, Berlin; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; 3.
Bredlow, Oliver, *05.09.1990, Berlin; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; 4.
Bredlow, Thomas, *24.07.1992, Berlin; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-02-04: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Bredlow, Dirk