2018-02-23: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 05.12.2017 mit Änderung vom 11.12.2017. Die Gesellschafterversammlung vom 18.01.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) beschlossen. Der Sitz ist von München (Amtsgericht München HRB 237424) nach Karlsruhe verlegt. Geschäftsanschrift: Daimlerstraße 46, 76185 Karlsruhe. Gegenstand: Der Handel und Vertrieb sämtlicher Produkte oder Komponenten für die Uhren-, Schmuck- und Juwelenindustrie, für die Herstellung von Instrumenten und Zubehör des Flugwesens, für die Textil- und Lederindustrie, optischen Instrumenten sowie anderer verschiedener Zubehörteile im In- und Ausland. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Middelmann, Alexander, Küsnacht / Schweiz, *09.08.1984. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Benaissa, Nasr-Eddine, Zürich / Schweiz, *17.01.1969; Kern, Georg-Alexander, Erlenbach / Schweiz, *25.01.1965; Klever, Christian Matthias, Schaffhausen / Schweiz, *30.11.1968; Walter, Regula Elisabeth, Wollerau / Schweiz, *17.06.1963.
2018-03-29: Bestellt als Geschäftsführer: Wojnar, Markus, Karlsruhe, *29.01.1962, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-04-16: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Basdereli, Sandra, geb. Berger, Kürnbach, *17.05.1977; Denkert-Bächtle, Claudia, geb. Bächtle, Ettlingen, *26.02.1967.
2019-01-16: Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) beschlossen.
2019-11-28: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Liebler, Christian, Heidelberg, *05.01.1981.
2019-12-17: Änderung der Geschäftsanschrift: Neureuter Straße 37 A, 76185 Karlsruhe.
2020-01-08: Prokura erloschen: Klever, Christian Matthias, Schaffhausen / Schweiz, *30.11.1968.
2020-02-18: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Kästle, Lars, Grünwald, *21.03.1973.
2020-11-22: Bestellt als Geschäftsführer: Westermeyer, Christian, Grünwald, *11.06.1976. Nicht mehr Geschäftsführer: Wojnar, Markus, Karlsruhe, *29.01.1962. Prokura erloschen: Walter, Regula Elisabeth, Wollerau / Schweiz, *17.06.1963.