2011-02-25: Bestellt als Geschäftsführer: Bremer, Nicolas, Bedburg-Hau, *16.09.1983, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-05-24: Die Gesellschafterversammlung vom 19.05.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 Absatz 4 beschlossen.
2016-08-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Bremer, Alfred, Bedburg-Hau, *10.04.1949.