2018-06-25: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Brenck, Michael
2019-10-31: Änderung zu Nr. 2: hinsichtlich der konkreten Vertretungsbefugnis sowie Ergänzung des Geburtsdatums von Amts wegen. Nunmehr: Geschäftsführer: Klimek, Jörg, *28.07.1961, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 3.
Klimek, Tim, *13.12.1985, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen