2016-04-09: Die Gesellschafterversammlung vom 04.04.2016 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 435,41 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Stammkapital Vertretungsregelung. Neues Stammkapital: 26.000,00 EUR. Bestellt: Geschäftsführer: Dietz, Patrick, Kirchberg, *24.07.1985; Dietz, Dustin, Marbach, *13.02.1989, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-02-29: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dietz, Patrick, Kirchberg, *24.07.1985. Personendaten ergänzt, nun: Geschäftsführer: Dietz, Gert, Kirchberg an der Murr, *05.03.1960, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.