2007-10-31: Kommanditgesellschaft. Persönlich haftender Gesellschafter: 1. Bressmer & Co. Handelsgesellschaft m.b.H., Norderstedt (Amtsgericht Kiel, HRB 9342 KI) Prokura: 1. Bressmer, Kirsten, geb. Lebuhn, *01.06.1955, Hamburg; Einzelprokura; 2. Schönfeld, Uwe, *04.05.1947, Hamburg; Prokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem weiteren Prokuristen Vertretungsregelung: Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt die Gesellschaft allein. Der Sitz der Gesellschaft ist von Hamburg (Hamburg, HRA 21225) nach Norderstedt verlegt. Bemerkung: Tag der ersten Eintragung: 21.11.2001.
2017-07-20: Name der Firma: Firma aufgrund Schreibfehler berichtigt: Bressmer & Francke KG
2020-09-16: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Bressmer, Kirsten, geb. Lebuhn; Nicht mehr Prokurist: 2. Schönfeld, Uwe.