2007-05-29: Die Gesellschafterversammlung vom 12.04.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in 1 (Firma, Sitz) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Stuttgart.
2011-03-14: Bestellt als Geschäftsführer: Breuning, Michael, Stuttgart, *08.06.1987, einzelvertretungsberechtigt.