2010-08-02: Neue Geschäftsanschrift: Hauptstraße 35, 78713 Schramberg.
2015-07-06: Bestellt als Geschäftsführer: Dietrich, Eveline, geb. Schicklang, Königsfeld im Schwarzwald, *21.04.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Günnewig, Karl-Heinz, Schramberg-Sulgen, *10.12.1956. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Dietrich, Gerhard, Königsfeld im Schwarzwald, *20.02.1959, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.