2014-01-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Schweitzer, Birgit, Kauffrau, Völklingen, *27.08.1944. Bestellt als Geschäftsführer: Schweitzer, Andreas Jörg, Völklingen, *25.11.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Schweitzer, Andreas Jörg, Saarlouis, *25.11.1969. Einzelprokura: Kieren, Tanja, Völklingen, *22.09.1970. Geschäftsanschrift: Marktstraße 3, 66333 Völklingen .