2015-01-14: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Röper, Wilfried, Käbschütztal OT Krögis, *13.08.1948.
2022-01-07: Bestellt: Geschäftsführer: Poller, Andreas, Hirschstein OT Boritz, *01.06.1962, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Brumm, Ingolf, Meißen, *08.10.1958.