2008-03-26: Stamm- bzw. Grundkapital: 35.800,00 EUR Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Kröger, Frank; Nicht mehr Geschäftsführer:; 2. Schulz, Uwe; Geschäftsführer:; 3. Schulz, Bruno, *01.07.1938, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.01.2008 ist das Stammkapital auf Euro umgestellt und auf 35.800 Euro erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Stammkapital)..
2008-11-04: Geschäftsführer:; 4. Kröger, Frank, *01.03.1965, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer:; 5. Schulz, Uwe, *26.01.1964, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer:; 3. Schulz, Bruno.
2020-02-11: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Kröger, Frank; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.01.2020 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst.
2021-01-06: Geschäftsführer: 6.
Kröger, Frank Günter, *01.03.1965, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen