2011-06-21: (Vermittlung von Versicherungen und Finanzierungen.). Offene Handelsgesellschaft. Geschäftsanschrift: In den Erdbeergärten 3, 31832 Springe. Allgemeine Vertretungsregelung: Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Persönlich haftender Gesellschafter: Bruns, Frank, Springe, *08.08.1971; Bruns, Thomas, Twist, *05.02.1974, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-03-06: Einzelkaufmann. Firma geändert, nun: Bruns & Bruns, Inhaber Frank Bruns e.K. Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun: Der Inhaber handelt allein. Nicht mehr Persönlich haftender Gesellschafter: Bruns, Thomas, Twist, *05.02.1974. Geändert, nun: Inhaber: Bruns, Frank, Springe, *08.08.1971. Die Gesellschaft ist aufgelöst.