2008-01-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Bruns, Wolfgang, Solingen, *13.06.1941. Bestellt als Geschäftsführer: Ingenhoff, Karin, Solingen, *19.05.1955; Neeff, Markus, Haan, *14.05.1969, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-02-22: Geschäftsanschrift: Kasernenstr. 36, 42651 Solingen. Nicht mehr Geschäftsführer: Ingenhoff, Karin, Solingen, *19.05.1955.