2006-01-12: Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2005 hat die Änderung der §§ 4, 6, 7 und 9 sowie die Änderung der Numerierung ab § 7 des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Bestellt: Geschäftsführer: Winkelmann, Christa, Naunhof, *28.11.1945. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Paxmann, Christine, München, *28.12.1961. Prokura erloschen: Winkelmann, Christa, Naunhof, *28.11.1945.
2015-01-14: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Winkelmann, Christa, Naunhof, *28.11.1945. Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Gebhardt, Lutz, Ilmenau, *18.03.1952; Hoffmann, Christoph, Erfurt, *17.06.1984, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.