2011-01-27: Bestellt als Geschäftsführer: Perrin, Albrecht, Wolfenbüttel, *05.08.1968. Prokura erloschen: Perrin, Albrecht, Wolfenbüttel, *05.08.1968. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Sender, Christoph, Wolfenbüttel, *02.02.1962.
2011-04-28: Eine aktuelle Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats (= des Beirats) ist zum Handelsregister eingereicht.
2013-02-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Böhm, Reinhard, Vahlberg, *29.11.1949.
2015-11-17: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. von Riesen, Cornelius, Hildesheim, *15.02.1966.
2016-01-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Buchler, Thomas W., Braunschweig, *04.06.1943.
2022-05-20: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Engel, Maria, Braunschweig, *08.09.1962; Willatowski, Norman, Lengede, *18.04.1973.