2012-01-30: Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Geschäftsführerin: Buchsteiner, Renate, Gingen an der Fils, *19.03.1934, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Schmitt, Bernd, Erdmannhausen, *28.09.1953. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Waldenmaier, Markus, Göppingen, *12.10.1969.
2012-03-12: Nicht mehr Geschäftsführerin: Buchsteiner, Renate, Gingen an der Fils, *19.03.1934.
2012-12-11: Die Gesellschafterversammlung vom 28.11.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital), § 13 (Geschäftsführungsbefugnis), § 14 (Gesellschafter-Versammlung) und § 23 (Bekanntmachungen) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag unter Umstellung auf Euro um 1435,41 EUR auf 27.000,00 EUR erhöht. Stammkapital nun: 27.000,00 EUR.
2014-05-08: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Schmitt, Bernd, Beilstein, *28.09.1953; Waldenmaier, Markus, Göppingen, *12.10.1969, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-05-12: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Schmitt, Bernd, Beilstein, *28.09.1953; Waldenmaier, Markus, Göppingen, *12.10.1969, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-12-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Schmitt, Bernd, Beilstein, *28.09.1953.