2021-03-02: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 23.02.2021. Geschäftsanschrift: Industriestraße 20, 76470 Ötigheim. Gegenstand: Der An- und Verkauf von PKW, Nutzfahrzeuge, Wohnmobile, Baumaschinen und sonstige Fahrzeuge aller Art. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Buchmann, Sara, geb. Bierkandt, Rheinmünster, *27.06.1986; Mierwaldt, Mario, Kuppenheim, *18.11.1973, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-05-10: Bestellt als Geschäftsführer: Buchmann, Christian, Rheinmünster, *07.07.1975, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Buchmann, Sara, geb. Bierkandt, Rheinmünster, *27.06.1986.