2011-01-17: Die Gesellschafterversammlung vom 29.12.2010 hat die Satzung neu gefasst. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Buck, Hans, Rügland, *13.06.1949. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Buck, Heiko, Flachslanden, *13.12.1979; Popp, Reinhard, Rügland, *03.02.1972, jeweils einzelvertretungsberechtigt.