2011-01-26: (Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Natursteinen für den Bau- und Friedhofssektor.).Nun: Offene Handelsgesellschaft. Neue Firma: Grabmale Budde OHG. Geschäftsanschrift: Splieterstraße 41, 48231 Warendorf. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Nun: Persönlich haftender Gesellschafter: Budde, Wolfgang, Warendorf, *28.02.1941, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Robers, Steffen, Warendorf, *03.09.1986, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft haftet nicht für die vor Übernahme des Geschäfts im Betriebe des Geschäfts des bisherigen Inhabers entstandenen Verbindlichkeiten.
2011-02-24: Firma geändert, nun: Budde Grabmale OHG.
2015-12-29: Geändert, nun: Kommanditgesellschaft. Neue Firma: Budde Grabmale GmbH & Co. KG. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Budde Verwaltungs GmbH, Warendorf , mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Budde, Wolfgang, Warendorf, *28.02.1941; Robers, Steffen, Warendorf, *03.09.1986.