2008-05-09: d.Pegnitz). Ausgeschieden: Geschäftsführer: Bisping, Benedikt, Kaufmann, Lauf a. d. Pegnitz. Bestellt: Geschäftsführer: Kattenbeck, Heinrich, Kirchehrenbach, *17.06.1939; Rottner, Peter, Landshut, *13.11.1955, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-09-12: d.Pegnitz). Ausgeschieden: Geschäftsführer: Kattenbeck, Heinrich, Kirchehrenbach, *17.06.1939. Bestellt: Geschäftsführer: Müller, Thomas, Bayerisch Eisenstein, *21.07.1972, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-01-15: d.Pegnitz.Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2009 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro und gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 35,41 EUR, sowie eine weitere Erhöhung um 99.900,00 EUR und die Änderung der §§ 4 (Stammkapital), 8 (Gesellschafterbeschlüsse) und 13 (Wettbewerbsverbot und Schweiggebot) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 125.500,00 EUR. Geschäftsführer: Müller, Thomas, Bayerisch Eisenstein, *21.07.1972, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.