2007-05-18: Die Gesellschafterversammlung hat am 12.12.2006 beschlossen, das Stammkapital (DEM 1.000.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 511.291,88 um EUR 208,12 auf EUR 511.500,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 5 zu ändern. 511.500,00 EUR.
2007-05-18: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.12.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 12.12.2006 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 12.12.2006 mit der GRUNEWALD ZAHNTECHNIK GmbH mit Sitz in Gerolstein (AG Wittlich HRB 11888) verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme). Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2009-04-01: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kewes, Petra Michaela, Trier, *23.02.1963.
2021-08-11: Die Gesellschafterversammlung vom 14.07.2021 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Dabei wurde der Gegenstand des Unternehmens geändert. Neuer Unternehmensgegenstand: a) die Herstellung von und der Handel mit allen Gegenständen der modernen Zahntechnik sowie die Vornahme sämtlicher damit zusammenhängender und den Gesellschaftszweck fördernden Maßnahmen, b) der Handel mit zahnärztlichen und zahntechnischen Materialien, Instrumenten und Laboreinrichtungen, c) in untergeordnetem Umfang auch der Kauf, der Verkauf, die Herstellung, die Verwaltung und die Vermietung von Immobilien, die Verwaltung und Nutzung eigenen Kapitalvermögens und die Durchführung aller damit mittelbar oder unmittelbar zusammenhängenden Geschäfte sowie das Eingehen von Beteiligungen an solchen Unternehmen.
2021-11-08: Bestellt als Geschäftsführer: Bund, Kristina, Morscheid, *27.10.1990, einzelvertretungsberechtigt.