2008-07-03: Firma: Bunzel und Partner Steuerberatungsgesellschaft mbH Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.06.2008 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma), § 5 (Stammkapital, Stammeinlage)und § 6 (Halten und Übertragen von Geschäftsanteilen); §§ 15 (Wettbewerbsverbot), 16 (Einziehung von Geschäftsanteilen), 17 (Austritt und Kündigung), 18 (Erbfolge) und 19 (Bewertung und Abfindung) wurden neu gefasst und eingefügt; die bisherigen §§ 15-18 sind nunmehr §§ 20-23..
2008-12-10: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.11.2008 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 6 (Halten und Übertragen von Geschäftsanteilen)..
2011-10-25: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Marburger Straße 17, 10789 Berlin Änderung zu Nr. 1:; Aktualisierung des Wohnortes, wie folgt:; Geschäftsführer:; Bunzel, Danny, *21.05.1974, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Änderung zu Nr. 2:; Aktualisierung des Wohnortes, wie folgt:; Geschäftsführer:; Rudolph, Jana, *12.12.1973, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2011-11-07: Änderung zu Nr. 2:; Der Familienname des Geschäftsführers ist geändert. Nun:; Geschäftsführer:; Bunzel, Jana, geb. Rudolph, *12.12.1973, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2015-02-23: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Kronenstraße 1, 10117 Berlin
2015-06-15: Geschäftsführer: 3.
Behrens, Ricardo, *28.10.1974, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft mit der Geschäftsführerin Jana Bunzel oder mit dem Geschäftsführer Danny Bunzel zu vertreten; Geschäftsführer: 4.
Dräger, Christian, *10.10.1972, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft mit der Geschäftsführerin Jana Bunzel oder mit dem Geschäftsführer Danny Bunzel zu vertreten; Geschäftsführer: 5.
Glutsch, Siegfried, *22.04.1970, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft mit der Geschäftsführerin Jana Bunzel oder mit dem Geschäftsführer Danny Bunzel zu vertreten; Geschäftsführer: 6.
Dr. Meining, Steffen, *07.10.1974, Potsdam; mit der Befugnis die Gesellschaft mit der Geschäftsführerin Jana Bunzel oder mit dem Geschäftsführer Danny Bunzel zu vertreten
2016-11-02: Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Dr. Meining, Steffen
2017-04-05: Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Glutsch, Siegfried
2018-10-24: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.10.2018 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 19 .