2015-12-03: Kommanditgesellschaft. Geschäftsanschrift: Maximilianstr. 26, 95444 Bayreuth. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Persönlich haftender Gesellschafter: Daleffe, Guilherme Junior, Bayreuth, *22.07.1992, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-02-21: Ausgeschieden: Persönlich haftender Gesellschafter: Daleffe, Guilherme Junior, Bayreuth, *22.07.1992. Eingetreten: Persönlich haftender Gesellschafter: Agassi, Bruna Leandro Arcaro, Bayreuth, *28.11.1998; Agassi, Sergio Luiz, Bayreuth, *18.10.1988, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.